广发基金董事长变更:孙树明因退休离任,58岁葛长伟接任
股票市场是一个需要不断学习和适应的市场,投资者需要及时了解市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。接下来,天成财经将重点带大家了解广发基金现任董事长,希望可以帮到你。
广发证券完成董事会换届之后,旗下万亿规模公募广发基金也变更了掌门人。
5月13日晚间,广发基金公告称,公司原董事长孙树明因退休原因离任,葛长伟新任公司董事长,任职日期为2024年5月13日。
从葛长伟个人履历来看,其出生于1965年7月,现年58岁,曾在安徽省人大财经委、安徽省财政厅、安徽省政府办公厅、安徽省计委、中国神华集团运销公司、国家发展和改革委员会、国务院办公厅、重庆市委、广东省委、广东省清远市委、广东省发展和改革委员会、中国南方电网有限责任公司、广发证券股份有限公司工作。
另据广发证券2023年年报,葛长伟自2022年2月起获委任为公司副董事长、执行董事。
官网资料显示,广发基金成立于2003年8月5日,下设全资子公司瑞元资本管理有限公司和广发国际资产管理有限公司。从股权结构来看,广发基金的前三大股东依次为广发证券股份有限公司、烽火通信科技有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司,所持股份分别为54.533%、14.187%、14.187%。
截至2023年末,广发基金管理的公募基金规模合计1.22万亿元,较2022年末下降2.30%;剔除货币市场型基金后的规模合计6702.46亿元,行业排名第三。
公开资料显示,孙树明自2016年5月26日起接替王志伟出任广发基金董事长,王志伟同样是因为退休离任。孙树明曾任职于财政部、中国经济开发信托投资公司、中共中央金融工作委员会、中国银河证券有限公司、中国证监会、广发证券。
据业内人士观察,广发基金成立二十多年来,公司股权结构稳定,经营管理团队稳定,高管平均司龄超过10年,各业务条线核心骨干稳定,人员离职率一直保持业内较低水平。
3月28日晚间,广发证券发布的2023年年度报告显示,广发基金2023年实现净利润19.50亿元,同比降低8.62%;全年营业收入76.43亿元,同比降低8.93%。
从整个行业情况来看,公募基金人才流动、高管变动已成为近年来的常态,今年也延续了这一趋势。澎湃新闻记者据Wind数据统计,年初至今,公募基金高管变更已达115人,共涉及61家公司。其中董事长变更人数为28人次,占比24.35%;总经理变更人数为25人次,占比21.74%。整体来看,个人原因、到龄退休以及工作调动,是上述人员调整的主要因素。
人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念,因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。天成财经关于广发基金现任董事长介绍就到这里,希望能帮你解决当下的烦恼。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇:005303净值是多少
下一篇:返回列表
相关推荐
- 2024-08-06美国对冲基金和国内对冲基金的区别
- 2024-09-19联合国儿童基金会成立于?
- 2024-08-09请理财基金高手指点-看中的基金买不到怎么办?
- 2024-09-13汇添富美丽30股票基金
- 2024-06-20新基金还处在封闭期,净值在不断减少是怎么回事?
- 2024-07-12十佳基金经理榜揭晓:梁宏、但斌领跑百亿!多位小规模黑马狂飙!
- 2024-08-0612月18日001291基金净值?
- 2024-07-28田文舟2023年三季度表现,广发龙头优选混合A基金季度涨幅0.24%
- 2024-07-29广发小盘和嘉实成长哪个更适合长期基金定投?
- 2024-07-30招行代销费率全面1折起 渠道端掀起“自我革命”
推荐文章